Comment faire une multiplication à deux chiffres?

Apprendre facilement à la maison

Multiplication à deux chiffres

On a vu il n’y a pas longtemps comment faire une multiplication à un chiffre. Dans cette leçon, nous allons apprendre à poser puis à calculer une multiplication à deux chiffres.

https://youtu.be/9UkVuf7B3lA

Comment poser une multiplication à 2 chiffres?

Pour bien commencer notre calcul, nous devons bien poser l’opération. On va la poser de la même manière qu’avec la multiplication à un chiffre. C’est à dire les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines. Nous préparons une colonne pour les retenues à droite.

Comment poser une multiplication à deux chiffres
Comment poser une multiplication

On commence la multiplication par les unités

La première étape consiste à tout calculer avec l’unité du chiffre du bas. On va donc faire le calcul suivant : 2357*6

C’est comme si on faisait une multiplication à un chiffre tant qu’on est dans cette étape. Si tu as des difficulté, je t’invite à revoir la multiplication à un chiffre, le lien vers la page est plus haut.

On n'oublie pas les retenues dans la multiplication

J’ai posé à chaque fois l’unité à droite et je l’ai barré au fur et à mesure que je l’ai utilisé.

Deuxième étape de la multiplication: le calcul avec la dizaine du chiffre du bas

calculer 2357*26, c’est comme calculer 2357*6 puis 2357*20 et additionner les résultats. On vient de voir que 2357*6=14142

Le décalage à 0

Il nous reste à calculer 2357*20.

On calcule 2357*0=0 et on pose le 0 comme ceci :

On pose le 0 dans une multiplication à deux chiffres
On pose le 0

On multiplie ensuite par 2

Pour continuer, On vient de faire la multiplication par 0 qui a crée un décalage. On va maintenant, toujours en commençant par les unités, calculer 2357*2.

Cela donne le résultat suivant :

Multiplication par les dizaines
Multiplication par les dizaines

Le résultat de 2357*20=47140 c’est 2357*10+2357*2=47410

On a fait le plus dur, la suite ne va être plus qu’un addition.

Dernière étape, l’addition

Il ne reste plus qu’une seule étape : addition les deux résultats.pour avoir le résultats de la multiplication.

Pourquoi additionner les résultats?

Pour faire la multiplication à deux chiffres, il faut la décomposer. Ce qu’on a fait dans les étapes précédentes. Dans notre exemple, on a calculer de cette manière :

2357*26=2357*6+2357*20

Voici donc le résultat de l’addition :

Addition dans une multiplication à 2 chiffres
Résultat final

Le résultat de la multiplication est donc 2357*26=61282. N’hésite pas à t’entraîner, à relire plusieurs fois cette page et celle de la multiplication à un chiffre.

Prend aussi le temps de revoir les vidéos. Elles sont là pour t’aider.